ymddiriedolwyr KINGDON HOUSE COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1152091
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Jones | Cadeirydd | 27 January 2014 |
|
|
||||
David Boyer | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Stephen John Whettem | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|||||
Catherine Jane Bowen | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
KAREN WOODWARD | Ymddiriedolwr | 04 February 2021 |
|
|
||||
JOHN HOUGHTON | Ymddiriedolwr | 25 January 2018 |
|
|
||||
MARTIN TAYLOR | Ymddiriedolwr | 10 March 2014 |
|
|
||||
Anne Johnson | Ymddiriedolwr | 10 March 2014 |
|
|||||
ROSEMARY LERMIT FARRANT | Ymddiriedolwr | 16 May 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.