ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY, FROGMORE
Rhif yr elusen: 1154053
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revd Dr Nicholas James Weir | Cadeirydd | 30 September 2015 |
|
|
||||
Robert Eugene Crawley | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||
Dr Cynthia Mary Gabriel | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||
David Punter | Ymddiriedolwr | 18 April 2018 |
|
|||||
Jonathan David Arr | Ymddiriedolwr | 18 April 2018 |
|
|
||||
Peter Ward | Ymddiriedolwr | 19 April 2017 |
|
|
||||
Georgina Anne Brown | Ymddiriedolwr | 22 April 2015 |
|
|
||||
Nigel Jonathan Hunt | Ymddiriedolwr | 22 April 2015 |
|
|
||||
Dr John Edwards | Ymddiriedolwr | 02 April 2014 |
|
|
||||
SHIRLEY ANN WARD | Ymddiriedolwr | 30 September 2013 |
|
|
||||
Ruth May Ward | Ymddiriedolwr | 30 September 2013 |
|
|
||||
Rev Nigel Andrew Ward | Ymddiriedolwr | 30 September 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.