ymddiriedolwyr THE NATIONAL ASSOCIATION OF INDEPENDENT REVIEWING OFFICERS
Rhif yr elusen: 1159275
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEREMY CURTIS | Cadeirydd | 16 September 2022 |
|
|||||
Sean Hayes | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|
||||
Tanya Gilzean Andrews | Ymddiriedolwr | 29 April 2022 |
|
|
||||
GEORGE CLAUDIU BUTUNOI | Ymddiriedolwr | 23 April 2021 |
|
|
||||
ALLISON CUMBERBIRCH | Ymddiriedolwr | 14 December 2018 |
|
|
||||
JANE HALLAM | Ymddiriedolwr | 19 November 2014 |
|
|
||||
PAUL SMART | Ymddiriedolwr | 19 November 2014 |
|
|
||||
KAREN ANNE MAXWELL MITCHELL | Ymddiriedolwr | 19 November 2014 |
|
|
||||
JONATHAN PETER FAYLE | Ymddiriedolwr | 01 November 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.