Hanes ariannol THE NEWCASTLE EMLYN AND DISTRICT SWIMMING POOL AND RECREATIONAL FACILITIES ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 506851
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £175.10k | £159.27k | £152.82k | £172.13k | £146.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £175.85k | £170.75k | £165.60k | £115.68k | £160.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £65.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £65.00k | £170.83k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.