ymddiriedolwyr OPERATION ENCOMPASS
Rhif yr elusen: 1169147
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Ian Marsh | Cadeirydd | 25 January 2019 |
|
|
||||
Dr Annemarie Millar | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
Camilla Southworth | Ymddiriedolwr | 14 September 2015 |
|
|
||||
Carl Eve | Ymddiriedolwr | 14 September 2015 |
|
|
||||
DAVID CARNEY | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|||||
LIS CARNEY-HAWORTH | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
Melanie James | Ymddiriedolwr | 05 June 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.