ymddiriedolwyr COLLEGIUM LAUREATUM
Rhif yr elusen: 1169986
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (11 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LORNA JEAN COX | Cadeirydd | 04 July 2016 |
|
|
||||
PHILIP MARTIN BLAKELY | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
Rev Anthony John spring | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
|
||||
Peter Timothy Cawston Radden | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
|
||||
Eleanor Margaret Pippard | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
|
||||
Dr Ann Prentice CBE | Ymddiriedolwr | 07 December 2021 |
|
|
||||
CAROLINE JANE FELLOWS | Ymddiriedolwr | 04 December 2017 |
|
|
||||
Dr SARAH MARGARET VIVIAN SMALLEY | Ymddiriedolwr | 04 December 2017 |
|
|
||||
DAVID HATHAWAY | Ymddiriedolwr | 14 November 2016 |
|
|
||||
NEIL AUBREY CAPLAN | Ymddiriedolwr | 04 July 2016 |
|
|
||||
ANNE FRANCES CRAIG | Ymddiriedolwr | 04 July 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.