Hanes ariannol THE MARSKE SPORTS AND RECREATION ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 510294
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2011 | 30/04/2012 | 30/04/2013 | 30/04/2014 | 30/04/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.58k | £17.75k | £24.30k | £17.54k | £10.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.20k | £6.32k | £8.49k | £7.33k | £13.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.