ymddiriedolwyr HGS U3A
Rhif yr elusen: 1182530
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (68 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carole Spiers | Cadeirydd | 26 June 2023 |
|
|
||||
Lorraine Wilder | Ymddiriedolwr | 28 March 2024 |
|
|
||||
Richard Anthony Gold | Ymddiriedolwr | 03 August 2023 |
|
|||||
SIMON FREEMAN | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|||||
Tina Jennifer Stanton | Ymddiriedolwr | 13 July 2021 |
|
|
||||
MALCOLM HENRY BRAHAMS | Ymddiriedolwr | 13 July 2021 |
|
|
||||
Susan Mayah Weinberg | Ymddiriedolwr | 26 January 2021 |
|
|
||||
DAVID JOHN POWERS | Ymddiriedolwr | 16 March 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.