ymddiriedolwyr STEP UP MCR
Rhif yr elusen: 1191495
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thea Monk | Ymddiriedolwr | 02 May 2024 |
|
|
||||
Gurjinder Singh Kang | Ymddiriedolwr | 20 February 2024 |
|
|||||
Yasmin Amelia Clarke | Ymddiriedolwr | 27 March 2023 |
|
|
||||
Thomas Joseph Frederick Woodcock | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|
||||
Christopher Richard John | Ymddiriedolwr | 02 November 2022 |
|
|
||||
Angela Martin | Ymddiriedolwr | 20 January 2021 |
|
|
||||
Dr Paula Turner | Ymddiriedolwr | 11 January 2021 |
|
|
||||
Dr James Scott Vandeventer | Ymddiriedolwr | 25 March 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.