ymddiriedolwyr OSWESTRY LIONS CLUB (CIO)
Rhif yr elusen: 1190399
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (57 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Lea | Cadeirydd | 01 July 2020 |
|
|
||||
Maureen Ross | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|
||||
Graeme Alec Ross | Ymddiriedolwr | 01 July 2013 |
|
|
||||
David John Quick | Ymddiriedolwr | 01 July 2009 |
|
|
||||
WILLIAM EDWARD BOWEN | Ymddiriedolwr | 01 July 1982 |
|
|
||||
THOMAS DERRICK FRANCIS | Ymddiriedolwr | 01 July 1981 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.