Hanes ariannol VILLAGE HALL, DALTON

Rhif yr elusen: 516589
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2019 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023
Cyfanswm Incwm Gros £30.78k £24.52k £10.71k £33.93k £34.04k
Cyfanswm gwariant £26.02k £15.36k £22.08k £30.39k £32.70k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k N/A N/A N/A