Ymddiriedolwyr VILLAGE HALL, DALTON
Rhif yr elusen: 516589

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICK FLETCHER | Cadeirydd |
|
|
|||||
Victoria Clark | Ymddiriedolwr | 24 March 2024 |
|
|
||||
Joanne Hudson | Ymddiriedolwr | 27 November 2023 |
|
|
||||
Samantha Cellier | Ymddiriedolwr | 24 October 2022 |
|
|
||||
Dale Cellier | Ymddiriedolwr | 24 October 2022 |
|
|
||||
Karen Bumby | Ymddiriedolwr | 14 June 2021 |
|
|
||||
michaela kitching | Ymddiriedolwr | 13 November 2019 |
|
|
||||
Emma Binks | Ymddiriedolwr | 14 November 2018 |
|
|
||||
Sarah Williams | Ymddiriedolwr | 11 October 2017 |
|
|
||||
Eleanor Atkinson | Ymddiriedolwr | 25 June 2014 |
|
|
||||
BARBARA RAMSHAY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR LES BINKS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SYLVIA BINKS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR JOHN RAMSHAY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.