ymddiriedolwyr GROUNDSWELL ARTS
Rhif yr elusen: 1198895
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Natalie Merritt | Cadeirydd | 20 March 2024 |
|
|
||||
Lydia Ashman | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||
Gareth Clayton | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||
Sarah Crompton | Ymddiriedolwr | 05 January 2022 |
|
|||||
Matthew Ian Burbedge | Ymddiriedolwr | 27 November 2021 |
|
|
||||
Blaise Grimes-Viort | Ymddiriedolwr | 10 October 2017 |
|
|
||||
Nick Hewlett | Ymddiriedolwr | 18 August 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.