ymddiriedolwyr BULLERS WOOD SCHOOL FOR BOYS SOCIETY
Rhif yr elusen: 1198268
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzanne Spooner | Cadeirydd | 27 February 2023 |
|
|||||
Petronela Sasurova | Ymddiriedolwr | 22 February 2024 |
|
|
||||
Deborrah Baker | Ymddiriedolwr | 22 February 2024 |
|
|
||||
Carly Eames | Ymddiriedolwr | 10 January 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Burchell | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Diane Brown | Ymddiriedolwr | 08 May 2023 |
|
|
||||
Stephanie Roberts | Ymddiriedolwr | 13 January 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.