ymddiriedolwyr 2ND ST THOMAS (YORK) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 524834
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elana Catherine Golden Greaves | Ymddiriedolwr | 27 February 2024 |
|
|
||||
Richard John Parkinson | Ymddiriedolwr | 11 January 2024 |
|
|
||||
Philippa Kate Strachen | Ymddiriedolwr | 11 January 2024 |
|
|
||||
Holly Sloan | Ymddiriedolwr | 30 October 2023 |
|
|
||||
Dale Osborne | Ymddiriedolwr | 30 October 2023 |
|
|
||||
Thomas Mann | Ymddiriedolwr | 30 October 2023 |
|
|||||
Joanne Wareham | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Toni Myers | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
SIMON ERRINGTON | Ymddiriedolwr | 30 April 2014 |
|
|
||||
JANE BURROWS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.