ymddiriedolwyr FYLDE DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 701174
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael John Smith | Cadeirydd | 01 February 2002 |
|
|
||||
Maxwell Dutton | Ymddiriedolwr | 25 October 2023 |
|
|
||||
Dr Ross Alvin Kelly | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|
||||
Lynne Victoria Mellors | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Rebecca Jane Rourke | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|||||
Duncan George Cairns | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|
||||
Alan Leslie Martin | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|
||||
Robert Philip Webster | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Janet Jones | Ymddiriedolwr | 03 July 2019 |
|
|
||||
DILYS JOAN CURRIE | Ymddiriedolwr | 13 September 2017 |
|
|||||
Richard Anthony Johnson | Ymddiriedolwr | 15 September 2016 |
|
|
||||
MALCOLM KAY | Ymddiriedolwr | 19 September 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.