Dogfen lywodraethu The International Association for the Study of Arabia
Rhif yr elusen: 1003272
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 24 APRIL 1991 AS AMENDED 21 MAY 2008 AND 23 JULY 2010 as amended on 12 Mar 2014 as amended on 21 Feb 2022 as amended on 24 Oct 2022
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE PUBLIC EDUCATION BY PROMOTING THE STUDY OF AND RESEARCH RELATING TO THE ARABIAN PENINSULAR AND IN PARTICULAR ITS HISTORY ANTIQUITIES ARCHAEOLOGY ETHNOGRAPHY LANGUAGES LITERATURE ART CULTURE CUSTOMS GEOGRAPHY GEOLOGY AND NATURAL HISTORY
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.