ymddiriedolwyr THE NORDEN FARM CENTRE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1013555
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sean Michael Egan | Cadeirydd | 01 October 2023 |
|
|
||||||||
Nina Maan | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||||||
Devika Kumari Saggar Shangari | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||||||
Nick Winton | Ymddiriedolwr | 27 April 2017 |
|
|||||||||
Clifford Perkins | Ymddiriedolwr | 11 August 2016 |
|
|
||||||||
MARTIN WALLACE KAYE | Ymddiriedolwr | 25 June 2015 |
|
|
||||||||
Iain Alexander Donaldson | Ymddiriedolwr | 05 January 2014 |
|
|
||||||||
Clifford Derek Joseph | Ymddiriedolwr | 05 January 2014 |
|
|||||||||
JOHN PETER SEYMOUR | Ymddiriedolwr | 31 August 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.