Hanes ariannol MK GALLERY
Rhif yr elusen: 1059678
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.44m | £2.04m | £1.67m | £2.12m | £1.57m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.31m | £2.42m | £1.60m | £2.39m | £2.22m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.04m | £1.09m | £665.30k | £280.15k | £286.94k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £117.95k | £591.93k | £27.65k | £282.47k | £230.50k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £32.35k | £269.01k | £32.30k | £378.87k | £419.50k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.27m | £1.17m | £1.61m | £1.41m | £860.77k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.68k | £332 | £6 | £8 | £58 | |
|
Incwm - Arall | £12.67k | £0 | £0 | £43.86k | £58.54k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.26m | £2.24m | £1.56m | £2.20m | £2.03m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £54.17k | £181.67k | £41.15k | £190.28k | £184.33k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.73k | £16.29k | £0 | £18.00k | £18.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £32.35k | £15.81k | £13.87k | £18.34k | £17.04k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.