ymddiriedolwyr ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS SUSSEX NORTH & BRIGHTON BRANCH
Rhif yr elusen: 206630
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOUG TAYLOR | Cadeirydd |
|
|
|||||
Alexandra Stubbings | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|
||||
GEOFFREY LESLIE ANDERSON | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|||||
Philip Michael Browning | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|||||
Rachel Margaret Gales | Ymddiriedolwr | 09 March 2021 |
|
|
||||
Sarah Denise Emms | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
Sarah Louise Bilby | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
Robert Keith Langridge | Ymddiriedolwr | 15 September 2020 |
|
|
||||
ANN BOLTON | Ymddiriedolwr | 23 September 2013 |
|
|
||||
JEANETTE BRAZIER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.