Dogfen lywodraethu NEWCASTLE UPON TYNE COUNCIL FOR VOLUNTARY SERVICE
Rhif yr elusen: 226263
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 4 NOVEMBER 1952 AS AMENDED 22 OCTOBER 1957,26 MAY 1977,28 NOVEMBER 1978 AND 16 OCTOBER 1990
Gwrthrychau elusennol
PROMOTION OF ANY CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF ANY LOCALITY OR COMMUNITY IN THE AREA OF BENEFIT.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NORTHUMBERLAND AND TYNESIDE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.