ymddiriedolwyr THE BIRMINGHAM MOSQUE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 259545
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUHAMMAD AFZAL | Cadeirydd | 02 October 2021 |
|
|
||||||
MOHAMMAD ASGHAR | Ymddiriedolwr | 07 October 2023 |
|
|
||||||
Mohammed Sarwar | Ymddiriedolwr | 07 October 2023 |
|
|||||||
ALLAH DITTA | Ymddiriedolwr | 07 October 2023 |
|
|
||||||
AHMAD MAKHDOOM CHISHTI | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|||||||
Dr Mahmoud Akhtar | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||||
NASSAR MAHMOOD | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||||
MOHAMMED AKRAM | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||||
Mohammed Najib | Ymddiriedolwr | 02 October 2021 |
|
|||||||
ABDUL RAZAQ | Ymddiriedolwr | 02 October 2021 |
|
|
||||||
TAHIR MAHMOOD ALAM | Ymddiriedolwr | 03 October 2020 |
|
|
||||||
Dr MOHAMMED HANIF | Ymddiriedolwr | 05 October 2019 |
|
|||||||
MOHAMMED NAJIB | Ymddiriedolwr | 05 October 2019 |
|
|
||||||
NIAZ AHMED | Ymddiriedolwr | 03 November 2018 |
|
|
||||||
TARIQ HUSSAIN | Ymddiriedolwr | 14 October 2017 |
|
|
||||||
MAQBOOL AHMED | Ymddiriedolwr | 01 February 2013 |
|
|||||||
MOHAMMED HASHAM | Ymddiriedolwr | 13 July 2005 |
|
|
||||||
ABDUL REHMAN MAHMOOD | Ymddiriedolwr | 12 March 1970 |
|
|
||||||
ABDUL YAHIA RAKEEB | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
JAVED IQBAL AZIZ | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
MAHMOOD AHMED | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.