Dogfen lywodraethu THE INSTITUTION OF ENGINEERING DESIGNERS
Rhif yr elusen: 269879
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 1ST JULY 1974 AND AMENDED 26TH JUNE 1975, 7 MAR 1992, 22 MAR 1997, 27 MAR 1999, 12 MAY 2001, 11 MAY 2002, 8 MAY 2003 AND 7 MAY 2004.
Gwrthrychau elusennol
(A) TO ADVANCE EDUCATION IN ENGINEERING AND, MORE PARTICULARLY, THAT SPECIES OF KNOWLDGE AND APPLICATION WHICH DISTINGUISHES ENGINEERING DESIGN, AND THE PROFESSION CONCERNED WITH ENGINEERING DESIGN; (B) TO CONSTITUTE A BODY OF MEMBERS QUALIFIED TO A GENERALLY RECOGNISED HIGH STANDARD.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.