ymddiriedolwyr MIDDLE EAST MEDIA
Rhif yr elusen: 271373
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Stephen Large | Cadeirydd | 16 September 2022 |
|
|||||
Jennifer Claire Hooker | Ymddiriedolwr | 22 March 2022 |
|
|
||||
Rosemary Summerfield | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
||||
David Hodgson | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
||||
Hannah-Rivkah Perkin | Ymddiriedolwr | 30 June 2016 |
|
|
||||
FIONA HOLMER | Ymddiriedolwr | 18 March 2014 |
|
|
||||
BRIAN TAYLOR | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JONATHAN MORRIS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.