Dogfen lywodraethu British Friends of Quaker Council for European Affairs
Rhif yr elusen: 293776
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 09 JAN 1986 AS AMENDED ON 24 NOV 1990 AS AMENDED ON 23 MAR 1998 AS AMENDED ON 18 JUL 2009 AS AMENDED ON 17 OCT 2005 AS AMENDED ON 18 MAR 2017 as amended on 28 Nov 2018
Gwrthrychau elusennol
(A) TO PROMOTE RELIGION ACCORDING TO THE PRINCIPLES AND PRACTICES OF THE RELIGIOUS SOCIETY OF FRIENDS (COMMONLY KNOWN AS QUAKERS). (B) TO PROMOTE, MAINTAIN, IMPROVE AND ADVANCE EDUCATION (C) TO SUPPORT THE WORK IN THE FIELDS OF RELIGION AND EDUCATION OF THE RELIGIOUS SOCIETY OF FRIENDS IN EUROPE AND THROUGHOUT THE WORLD.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NATIONAL AND OVERSEAS
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.