Hanes ariannol MILESTONES TRUST
Rhif yr elusen: 294377
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £32.60m | £29.65m | £30.24m | £30.30m | £29.74m | |
|
Cyfanswm gwariant | £31.93m | £30.30m | £29.15m | £30.78m | £31.51m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £26.46m | £26.77m | £25.47m | £27.12m | £28.06m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.15m | £789.71k | £618.95k | £462.62k | £426.88k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £233.50k | £137.31k | £2.21m | £1.20m | £148.35k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £10.03k | £0 | £20.66k | £24.96k | £48.78k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £30.29m | £29.45m | £27.60m | £28.95m | £29.46m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £39.29k | £58.93k | £43.61k | £43.17k | £81.18k | |
|
Incwm - Arall | £2.03m | £5.90k | £362.79k | £77.13k | £389 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £31.91m | £30.28m | £29.12m | £30.76m | £31.48m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £14.80k | £15.85k | £29.62k | £29.23k | £33.61k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £33.89k | £34.42k | £32.73k | £35.56k | £39.10k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.