ymddiriedolwyr SIDCOT SCHOOL
Rhif yr elusen: 296491
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jameson Miller | Cadeirydd | 01 January 2020 |
|
|||||
James Harry Oakley | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
HHJ Richard Andrew John Shepherd | Ymddiriedolwr | 31 December 2023 |
|
|
||||
Professor Peter Openshaw | Ymddiriedolwr | 09 January 2023 |
|
|
||||
Alan Teece | Ymddiriedolwr | 18 June 2021 |
|
|
||||
Simon Linnitt | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||
Dr Terence McMaster | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||
Victoria Hemming | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
ANDREW FLINT MBA ACIB | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.