ymddiriedolwyr SHIPLAKE COURT LIMITED
Rhif yr elusen: 309651
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIR DAVID WHITLOCK TANNER KCB CBE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Sebastian Sales | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
SARAH LOUISE BLOMFIELD | Ymddiriedolwr | 03 September 2018 |
|
|
||||
Rose Grimond | Ymddiriedolwr | 22 June 2018 |
|
|
||||
Peter Blewett | Ymddiriedolwr | 16 June 2017 |
|
|
||||
MARSHA CAREY-ELMS | Ymddiriedolwr | 14 March 2014 |
|
|||||
CHARLES PATRICK EVE | Ymddiriedolwr | 03 January 2013 |
|
|||||
IAN HOWELL | Ymddiriedolwr | 03 January 2013 |
|
|
||||
ANDREW ASHTON | Ymddiriedolwr | 15 December 2011 |
|
|
||||
MARK MACKENZIE-CHARRINGTON | Ymddiriedolwr | 15 December 2011 |
|
|
||||
SUSAN JEAN RYAN BA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
James Gordon | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD CHARLES LESTER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.