ymddiriedolwyr THE JOYCE FRANKLAND TRUST, NEWPORT
Rhif yr elusen: 310862
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Richard Charles Gray | Cadeirydd | 24 August 2017 |
|
|||||
Nigel Poad | Ymddiriedolwr | 06 October 2022 |
|
|||||
Gareth Conduit | Ymddiriedolwr | 06 October 2022 |
|
|
||||
DAVID GAILLARD | Ymddiriedolwr | 10 October 2017 |
|
|
||||
JULIA COLLINS | Ymddiriedolwr | 12 March 2016 |
|
|||||
CHARLES KEITH HUDDLESTONE | Ymddiriedolwr | 12 March 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.