Hanes ariannol BRITISH ORTHOPAEDIC ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1066994
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (66 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.14m | £3.39m | £2.63m | £3.14m | £3.68m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.34m | £3.33m | £2.46m | £2.78m | £3.95m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £122.46k | £365.55k | £153.90k | £259.14k | £210.39k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £7.32k | £7.95k | £57.87k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.87m | £2.88m | £2.36m | £2.71m | £3.30m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £134.19k | £136.26k | £110.93k | £108.72k | £105.66k | |
|
Incwm - Arall | £10.72k | £0 | £0 | £0 | £66.44k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £7.41k | £315.78k | £100.14k | £207.09k | £146.18k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.24m | £3.19m | £2.22m | £2.56m | £3.77m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £97.94k | £139.54k | £111.79k | £100.82k | £148.90k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £336.75k | £285.37k | £333.09k | £310.43k | £282.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £74.15k | £112.25k | £183.24k | £58.62k | £126.19k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £54.01k | £35.10k | £47.82k | £36.29k | £45.40k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £126.14k | £116.89k | £26.76k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.