Hanes ariannol PICKER INSTITUTE EUROPE
Rhif yr elusen: 1081688
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.93m | £3.67m | £3.30m | £4.06m | £4.41m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.82m | £3.89m | £3.16m | £3.58m | £4.07m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £337.29k | £740.09k | £890.99k | £945.72k | £1.08m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.02m | £712.57k | £531.92k | £535.87k | £531.56k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.00k | £11.00k | £123.00k | £32.00k | £8.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £279.00k | £437.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.92m | £3.65m | £3.18m | £3.75m | £3.96m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.00k | £4.00k | £1.00k | £0 | £7.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.82m | £3.89m | £3.16m | £3.34m | £3.76m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.00k | £18.00k | £12.00k | £39.00k | £40.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £245.00k | £306.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.