Hanes ariannol THE DEAN CLOSE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1086829
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £25.08m | £23.05m | £25.28m | £28.07m | £30.28m | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.49m | £24.19m | £25.06m | £28.21m | £30.10m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.16m | £231.40k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £55.40k | £105.62k | £578.95k | £198.43k | £274.21k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.45m | £3.25m | £4.04m | £4.95m | £5.76m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £20.43m | £19.54m | £20.52m | £22.78m | £24.06m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £121.00k | £122.52k | £118.19k | £117.88k | £160.07k | |
|
Incwm - Arall | £19.65k | £19.65k | £19.65k | £19.65k | £19.65k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £21.60m | £20.62m | £21.39m | £23.65m | £24.70m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.86m | £3.55m | £3.66m | £4.54m | £5.38m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £33.06k | £33.44k | £32.30k | £39.30k | £44.52k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £19.11k | £19.27k | £22.07k | £23.41k | £22.59k | |
|
Gwariant - Arall | £19.65k | £19.65k | £19.65k | £19.65k | £19.65k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.