ymddiriedolwyr FACING HISTORY AND OURSELVES
Rhif yr elusen: 1103592
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Seton | Ymddiriedolwr | 13 July 2023 |
|
|||||
Mark Robert Echlin | Ymddiriedolwr | 13 July 2023 |
|
|
||||
Iman Louise Pyne-Jones | Ymddiriedolwr | 19 June 2020 |
|
|
||||
Rapheal Eleazar Offer | Ymddiriedolwr | 19 June 2020 |
|
|
||||
Anne-Marie Fitzgerald | Ymddiriedolwr | 14 February 2019 |
|
|
||||
Lawrence Levy | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
||||
Rita Susan Halbright | Ymddiriedolwr | 25 March 2013 |
|
|
||||
Judy Wise | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.