Dogfen lywodraethu NOTTINGHAM HIGH SCHOOL
Rhif yr elusen: 1104251
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 29/08/2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 16/04/2014 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 09/06/2014 as amended on 07 Dec 2020 as amended on 19 Jan 2024
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION AND TRAINING, BY THE PROVISION AND CONDUCT OF A PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL IN OR NEAR THE CITY OF NOTTINGHAM
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
CITY OF NOTTINGHAM.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.