Hanes ariannol SYDENHAM GARDEN
Rhif yr elusen: 1108100
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £350.12k | £362.17k | £483.96k | £362.03k | £343.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £286.87k | £332.95k | £395.60k | £447.79k | £484.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £33.37k | £39.80k | £90.10k | £65.10k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £25.16k | £22.17k | £101.71k | £50.23k | £72.65k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.