Hanes ariannol ST. MARTIN'S CENTRE PARTNERSHIP
Rhif yr elusen: 1108131
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £452.54k | £491.42k | £539.93k | £533.15k | £598.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £447.80k | £485.30k | £419.66k | £478.23k | £541.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £32.25k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £17.93k | £22.74k | £118.83k | £42.62k | £45.58k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £318.34k | £143.99k | £304.53k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £218.46k | £229.62k | £285.72k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | £138.44k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £41 | £94 | £2.50k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £3.10k | £21.00k | £5.84k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £419.49k | £478.23k | £539.11k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £174 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £1.60k | £1.84k | £2.40k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £2.77k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.