ymddiriedolwyr VIVA ARTS AND COMMUNITY GROUP
Rhif yr elusen: 1126012
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANIEL SCHUMANN JP | Cadeirydd |
|
|
|||||||
Richard Frank Purkiss | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||||
Leigh Stephenson | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|
||||||
Elisabeth Helen Every | Ymddiriedolwr | 20 July 2021 |
|
|||||||
Lt Colonel James Frank Wood | Ymddiriedolwr | 15 May 2021 |
|
|
||||||
Anne Jeanette Bevan | Ymddiriedolwr | 07 October 2019 |
|
|
||||||
Helen Marian Hayward | Ymddiriedolwr | 07 October 2019 |
|
|
||||||
RICHARD JOHN HOBBS | Ymddiriedolwr | 07 October 2019 |
|
|||||||
Peter Earnest Leonard | Ymddiriedolwr | 07 October 2019 |
|
|
||||||
Michael John JUDKINS | Ymddiriedolwr | 15 May 2019 |
|
|||||||
Patricia Ann Nixon | Ymddiriedolwr | 14 June 2018 |
|
|
||||||
Kirsten Martin | Ymddiriedolwr | 05 November 2013 |
|
|
||||||
ANGELA BOCKING | Ymddiriedolwr | 05 November 2013 |
|
|
||||||
Joshua Schunmann | Ymddiriedolwr | 12 September 2013 |
|
|
||||||
MICHAEL GEORGE HAWES | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.