Hanes ariannol COSGARNE HALL LTD.
Rhif yr elusen: 1131438
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.65m | £1.92m | £2.48m | £3.38m | £3.98m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.32m | £1.65m | £2.00m | £2.57m | £3.36m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £333.91k | £567.01k | £592.73k | £1.10m | £1.80m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £104.59k | £93.95k | £342.02k | £41.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £153.91k | £127.38k | £200.17k | £207.24k | £64.44k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £379 | £392 | £0 | £261 | £382 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.50m | £1.79m | £2.28m | £3.18m | £3.91m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £989 | £953 | £494 | £833 | £3.87k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £195 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.30m | £1.62m | £1.98m | £2.57m | £3.35m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £24.79k | £24.43k | £17.10k | £6.46k | £13.33k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.12k | £21.58k | £18.10k | £20.40k | £22.25k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.