Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. PETER, HAROLD WOOD
Rhif yr elusen: 1131911
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £514.29k | £510.72k | £561.70k | £506.38k | £637.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £499.47k | £510.88k | £508.84k | £498.83k | £575.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £506.07k | £502.45k | £550.75k | £502.34k | £629.96k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £8.09k | £0 | £403 | £2.27k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £8.15k | £0 | £10.35k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £48 | £834 | |
|
Incwm - Arall | £71 | £185 | £598 | £3.58k | £4.20k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £5.00k | £16.33k | £30.13k | £622 | £72.50k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £499.47k | £0 | £508.84k | £498.83k | £575.83k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £510.88k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £11.59k | £11.80k | £13.78k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.