ymddiriedolwyr CHESHIRE COMMUNITY FOUNDATION LIMITED
Rhif yr elusen: 1143711
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Howard Platt | Cadeirydd | 09 May 2019 |
|
|
||||
David Wootton CBE | Ymddiriedolwr | 27 January 2023 |
|
|||||
Nicola Clare Owen | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
Jake Ashley Ankers | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|||||
Andrew Butters | Ymddiriedolwr | 28 November 2019 |
|
|
||||
Terry Inns | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Sean Humphreys | Ymddiriedolwr | 09 May 2019 |
|
|
||||
Jeannie France-Hayhurst | Ymddiriedolwr | 09 May 2019 |
|
|
||||
Diane Brown | Ymddiriedolwr | 30 November 2017 |
|
|||||
Sarah Callander-Beckett | Ymddiriedolwr | 30 November 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.