Hanes ariannol INTERNATIONAL SPINAL RESEARCH TRUST
Rhif yr elusen: 1151015
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.39m | £1.75m | £1.91m | £1.86m | £1.66m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.31m | £1.62m | £1.01m | £1.74m | £1.38m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £359.56k | £365.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.32m | £1.71m | £1.90m | £1.84m | £1.65m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £5.00k | £7.00k | £6.00k | £2.00k | £3.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £47.00k | £21.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £17.00k | £12.00k | £4.00k | £15.00k | £5.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £88.00k | £351 | £206.00k | £58.00k | £308.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.74m | £1.03m | £549.00k | £1.30m | £781.00k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £575.00k | £591.00k | £460.00k | £440.00k | £595.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £34.00k | £31.00k | £29.00k | £91.00k | £67.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.32m | £583.00k | £260.00k | £970.00k | £314.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.