Hanes ariannol THE BUCKINGHAMSHIRE COUNTY MUSEUM TRUST
Rhif yr elusen: 1153345
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £918.07k | £1.20m | £1.29m | £1.67m | £882.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £816.58k | £1.15m | £1.06m | £1.72m | £1.12m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £484.64k | £434.33k | £409.85k | £403.79k | £428.66k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £150.48k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £23.43k | £23.76k | £14.62k | £14.69k | £30.39k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £714.39k | £1.02m | £751.32k | £1.28m | £690.41k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £179.99k | £161.37k | £370.58k | £375.02k | £161.06k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £256 | £1.03k | £440 | £63 | £478 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £150.48k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £729.03k | £875.36k | £789.34k | £880.41k | £862.82k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £87.55k | £256.04k | £267.01k | £838.79k | £256.16k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £19.43k | £22.11k | £25.41k | £25.62k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £19.43k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.