Hanes ariannol BERKSHIRE COMMUNITY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1155173
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.41m | £1.64m | £4.25m | £1.42m | £1.61m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.41m | £1.43m | £3.65m | £1.66m | £1.45m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £6.50k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £9.34k | £10.25k | £6.50k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.07m | £1.29m | £3.89m | £1.46m | £1.22m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £74.63k | £246.99k | £287.29k | £422.91k | £248.01k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £347.30k | £350.77k | £359.17k | £383.90k | £391.97k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.13m | £1.17m | £3.38m | £1.36m | £1.15m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £273.99k | £259.13k | £269.13k | £300.15k | £304.65k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £58.14k | £69.06k | £67.06k | £68.76k | £77.31k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £2.99m | £1.21m | £1.01m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.