ymddiriedolwyr SANDHURST TRUST
Rhif yr elusen: 1154476
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major General David John Rutherford-Jones CB | Ymddiriedolwr | 13 February 2024 |
|
|
||||
Colonel Thomas Michael Parsons MBE | Ymddiriedolwr | 07 February 2024 |
|
|
||||
Andrew Martin Skilton | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Maj Gen Zachary Raymond Stenning OBE | Ymddiriedolwr | 09 September 2022 |
|
|||||
ROHIT TANNA | Ymddiriedolwr | 21 July 2021 |
|
|||||
Lt Gen Sir Simon Vincent Mayall KBE CB | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|
||||
Brig Retd Ian Noel Antony Thomas OBE | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
Patrick Robert John Smith | Ymddiriedolwr | 21 September 2018 |
|
|||||
William Gornall-King | Ymddiriedolwr | 12 June 2014 |
|
|||||
Lt Col Stephen Wyatt Bartlett | Ymddiriedolwr | 12 June 2014 |
|
|||||
SEAN EDWARD TAYLOR | Ymddiriedolwr | 04 November 2013 |
|
|||||
RICHARD CHARLES ROBERT ANDERSON | Ymddiriedolwr | 04 November 2013 |
|
|||||
JULIE ANNE DAWN JAMES | Ymddiriedolwr | 04 November 2013 |
|
|
||||
TIM SHERWOOD | Ymddiriedolwr | 04 November 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.