ymddiriedolwyr MASONIC CHARITABLE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1164703
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Glyn Trefor Hudd | Ymddiriedolwr | 29 May 2024 |
|
|||||||||||
David Walton Stockdale | Ymddiriedolwr | 29 May 2024 |
|
|
||||||||||
Marie Shenton | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||||||||
Edward Goodchild | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|||||||||||
Bruce Walker | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||||||||
James M Long | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||||||||
Stephen Robinson | Ymddiriedolwr | 08 March 2021 |
|
|||||||||||
Dr Simon Morris Fellerman | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||||||
Clive Lewis Emerson | Ymddiriedolwr | 13 June 2019 |
|
|||||||||||
Alan Philip Graham MBE | Ymddiriedolwr | 13 June 2019 |
|
|||||||||||
HOWARD GERALD WILSON | Ymddiriedolwr | 14 September 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.