ymddiriedolwyr THE SATURDAY CLUB TRUST
Rhif yr elusen: 1165362
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (5 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sir Nigel Carrington | Cadeirydd | 27 May 2021 |
|
|
||||
Professor Nona McDuff | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Sim Scavazza | Ymddiriedolwr | 15 September 2022 |
|
|
||||
Krishna Maroo | Ymddiriedolwr | 05 January 2022 |
|
|
||||
RUSSELL LLOYD | Ymddiriedolwr | 03 December 2018 |
|
|
||||
Katie Greenyer | Ymddiriedolwr | 08 October 2018 |
|
|
||||
PHILIP JOHN WATKINS | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||
FRANCES MARY SORRELL | Ymddiriedolwr | 24 April 2015 |
|
|||||
SIR JOHN WILIAM SORRELL | Ymddiriedolwr | 24 April 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.