ymddiriedolwyr NANTWICH MUSEUM TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 509386
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Trevor Evans | Cadeirydd | 20 October 2020 |
|
|
||||
Ruth Margaret McKew | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|||||
Anne Louise Pickton | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Anna Burton | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Geoffrey Smith | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|
||||
Stuart Robert Bostock | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|
||||
Mary Teresa Habesch | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||
Colin Baxter | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
Jerry Park | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
Janette June Seaber | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
Dr Helen Cooke | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
Douglas Bowyer-Bates | Ymddiriedolwr | 20 August 2019 |
|
|
||||
Peter Graham Groves | Ymddiriedolwr | 22 January 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.