ymddiriedolwyr HUMSHAUGH VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 509449
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIANA ELIZABETH LINNETT | Cadeirydd | 13 March 2018 |
|
|||||
Judith Metcalfe | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|
||||
Christopher Victor Robinson | Ymddiriedolwr | 08 June 2021 |
|
|
||||
Joanne Hazel Common | Ymddiriedolwr | 09 March 2021 |
|
|
||||
Alexander Chylak | Ymddiriedolwr | 09 March 2021 |
|
|
||||
David Scott | Ymddiriedolwr | 25 February 2020 |
|
|
||||
Jenny Alison Nohl | Ymddiriedolwr | 25 February 2020 |
|
|
||||
Michael James Jonas | Ymddiriedolwr | 12 March 2019 |
|
|
||||
Peter John Woodward | Ymddiriedolwr | 13 June 2017 |
|
|
||||
MR TIM TAYLOR | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.