ymddiriedolwyr WEST BRIDGFORD AND SOUTH NOTTINGHAM DEBT CENTRE
Rhif yr elusen: 1174278
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEBORAH LINDSEY CAINE | Cadeirydd | 30 January 2020 |
|
|
||||||
Margaret Anne Barker | Ymddiriedolwr | 17 November 2020 |
|
|||||||
CHARLES RAYNER | Ymddiriedolwr | 14 January 2019 |
|
|||||||
CAROL HODGKINSON | Ymddiriedolwr | 14 January 2019 |
|
|
||||||
EDWARD MASON | Ymddiriedolwr | 23 January 2018 |
|
|||||||
Leslie Taylor | Ymddiriedolwr | 22 January 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.