Hanes ariannol NEWARK AND NOTTINGHAMSHIRE AGRICULTURAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 514080
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (62 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.57m | £2.01m | £1.06m | £2.39m | £2.84m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.57m | £2.11m | £1.21m | £2.33m | £2.74m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £123.87k | £63.06k | £19.01k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £7.60k | £300 | £426.00k | £12.95k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £18.32k | £6.23k | £12.00k | £27.00k | £8.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.01m | £1.53m | £597.00k | £1.88m | £2.28m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £531.15k | £325.98k | £17.00k | £476.00k | £534.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £10.50k | £10.24k | £9.00k | £4.00k | £17.00k | |
|
Incwm - Arall | £900 | £141.46k | £421.00k | £8.00k | £2.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.21m | £1.05m | £636.00k | £1.12m | £1.31m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.36m | £1.06m | £578.00k | £1.22m | £1.43m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £18.68k | £8.00k | £8.00k | £9.00k | £10.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £2.64k | £1.61k | £1.63k | £1.66k | £1.39k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.